SERRAT SERRADO PERE
Informe ejecutivo de SERRAT SERRADO PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRAT SERRADO PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/06/2021 | |
DISTURING SL | Secretario | 07/03/2018 | |
DISTURING SL | Consejero | 07/03/2018 | |
AL GALOPE DE LAS BRASAS SL | Secretario | 07/03/2018 | |
AL GALOPE DE LAS BRASAS SL | Consejero | 07/03/2018 | |
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/04/2016 |
VINCULACIONES DE SERRAT SERRADO PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAT SERRADO PERE
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 29, S 8, H B 55752, I/A 28 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35563 , F 173, S 8, H B 75770, I/A 27 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: CINOXPLAN SL
Administrador Mancomunado
- Juli Carlie Sandra
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28236 , F 101, S 8, H B 130299, I/A 10 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: AL GALOPE DE LAS BRASAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 7, S 8, H B 515959, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: DISTURING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 1, S 8, H B 515958, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 176, S 8, H B 75770, I/A 25 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32242 , F 119, S 8, H B 55752, I/A 25 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 174, S 8, H B 75770, I/A 19 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Empresa: CINOXPLAN SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Ojanguren Jose
- Serrat Serrado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28236 , F 100, S 8, H B 130299, I/A 6 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Información de SERRAT SERRADO PERE
Mostramos los datos de SERRAT SERRADO PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAT SERRADO PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos