JULI SOLER PEDRO
Informe ejecutivo de JULI SOLER PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JULI SOLER PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/06/2021 | |
ESPLAITUR SA | Presidente | 29/06/2021 | |
DISTURING SL | Presidente | 07/03/2018 | |
DISTURING SL | Consejero | 07/03/2018 | |
AL GALOPE DE LAS BRASAS SL | Presidente | 07/03/2018 | |
AL GALOPE DE LAS BRASAS SL | Consejero | 07/03/2018 | |
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/04/2016 | |
SUSTAINABLE AND SOCIAL CHARCOAL SL | Presidente | 14/12/2015 | |
SUSTAINABLE AND SOCIAL CHARCOAL SL | Consejero | 14/12/2015 |
VINCULACIONES DE JULI SOLER PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULI SOLER PEDRO
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 29, S 8, H B 55752, I/A 28 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: JULI CARLIE SL
Administrador Mancomunado
- Juli Soler Pedro
- Susanna Carlie Van Daalen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29320 , F 129, S 8, H B 156759, I/A 5 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Yebras Toribio Manuel
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35563 , F 173, S 8, H B 75770, I/A 27 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: AL GALOPE DE LAS BRASAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 7, S 8, H B 515959, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: DISTURING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 1, S 8, H B 515958, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Yebras Toribio Manuel
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 176, S 8, H B 75770, I/A 25 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32242 , F 119, S 8, H B 55752, I/A 25 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: SUSTAINABLE AND SOCIAL CHARCOAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 54, S 8, H B 477043, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado
- Juli Soler Pedro
Consejero
- Gonzalez Alvarez Primiano
- Iscla Aragones Montserrat
- Juli Soler Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32242 , F 116, S 8, H B 55752, I/A 18 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Pareja Toribio Manuel
Consejero
Presidente
- Juli Soler Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 174, S 8, H B 75770, I/A 19 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
VER MAS ACTOS
Información de JULI SOLER PEDRO
Mostramos los datos de JULI SOLER PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULI SOLER PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos