MASSUET JUNCA PEDRO
Informe ejecutivo de MASSUET JUNCA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MASSUET JUNCA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/06/2021 | |
DISTURING SL | Consejero | 07/03/2018 | |
AL GALOPE DE LAS BRASAS SL | Consejero | 07/03/2018 | |
ESPLAITUR SA | Consejero | 29/04/2016 |
VINCULACIONES DE MASSUET JUNCA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSUET JUNCA PEDRO
Empresa: PUBLIGRUP PINEDA SL
Liquidador
- Galofre Massaguer Ruth
- Massuet Junca Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45045 , F 26, S 8, H B 475296, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-08
Empresa: PUBLIGRUP PINEDA SL
Administrador Solidario
- Galofre Massaguer Ruth
- Massuet Junca Pedro
Liquidador
- Galofre Massaguer Ruth
- Massuet Junca Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45045 , F 26, S 8, H B 475296, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-08
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 29, S 8, H B 55752, I/A 28 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35563 , F 173, S 8, H B 75770, I/A 27 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: AL GALOPE DE LAS BRASAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 7, S 8, H B 515959, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: DISTURING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 1, S 8, H B 515958, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 176, S 8, H B 75770, I/A 25 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Empresa: ESPLAITUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Juli Carlie Sandra
- Juli Soler Pedro
- Massuet Junca Pedro
- Serrat Serrado Pere
- Yebras Toribio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32242 , F 119, S 8, H B 55752, I/A 25 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: PUBLIGRUP PINEDA SL
Administrador Solidario
- Galofre Massaguer Ruth
- Massuet Junca Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45045 , F 25, S 8, H B 475296, I/A 1 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: JOSPER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 174, S 8, H B 75770, I/A 19 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Información de MASSUET JUNCA PEDRO
Mostramos los datos de MASSUET JUNCA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSUET JUNCA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos