SERIOLA RODAS ANTONIO
Informe ejecutivo de SERIOLA RODAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERIOLA RODAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN DENVAR SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | 25/02/2013 |
ADISON TRU SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 | 24/08/2012 |
VINCULACIONES DE SERIOLA RODAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERIOLA RODAS ANTONIO
Empresa: BCN DENVAR SL
Administrador Unico
- Seriola Rodas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 12 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: ADISON TRU SL
Administrador Mancomunado
- SERI ENRIC SL
- Seriola Rodas Antonio
- Seriola Rodas Miquel
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 67, S 8, H B 418922, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: ADISON TRU SL
Administrador Mancomunado
- SERI ENRIC SL
- Seriola Rodas Antonio
- Seriola Rodas Miquel
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 63, S 8, H B 418922, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
Empresa: BCN DENVAR SL
Administrador Unico
- Seriola Rodas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 139, S 8, H B 229091, I/A 8 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Información de SERIOLA RODAS ANTONIO
Mostramos los datos de SERIOLA RODAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERIOLA RODAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos