ADISON TRU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 48
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADISON TRU SL
CIF B65702441
Capital Social 957326.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 27/12/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Seriola Rodas Miguel
VINCULACIONES DE ADISON TRU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADISON TRU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Seriola Petit Miquel | Apoderado Solidario | 02/06/2015 | 22/11/2017 |
Seriola Petit Miquel | Administrador Solidario | 09/10/2015 | 22/11/2017 |
Seriola Rodas Miguel | Administrador Unico | 24/08/2012 | 22/11/2017 |
SERI ENRIC SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 | 24/08/2012 |
Seriola Rodas Antonio | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 | 24/08/2012 |
Seriola Rodas Enric | REPR.143 RRM | 23/02/2012 | 24/08/2012 |
Seriola Rodas Miquel | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 | 24/08/2012 |
ACTOS BORME DE ADISON TRU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 51, S 8, H B 418922, I/A 8 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
- Sociedades beneficiarias de la escisión: NAGINI BROKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 70, S 8, H B 418922, I/A 7 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Capital Anterior: | 1.020.653,00 | Euros |
Disminución de capital | 63.327,00 | Euros |
Capital Actual: | 957.326,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 70, S 8, H B 418922, I/A 7 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 70, S 8, H B 418922, I/A 6 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 68, S 8, H B 418922, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Capital Anterior: | 1.266.737,00 | Euros |
Disminución de capital | 246.084,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.020.653,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 68, S 8, H B 418922, I/A 4 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 68, S 8, H B 418922, I/A 3 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 67, S 8, H B 418922, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 67, S 8, H B 418922, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43039 , F 63, S 8, H B 418922, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08