BCN DENVAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 48
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BCN DENVAR SL
CIF B62477567
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BCN DENVAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BCN DENVAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Seriola Rodas Antonio | Administrador Unico | 10/02/2010 | 25/02/2013 |
Seriola Rodas Miquel | Liquidador | 25/02/2013 | 25/02/2013 |
Seriola Rodas Miquel | Apoderado | 10/02/2010 | 25/02/2013 |
Seriola Rodas Miquel | REPR.143 RRM | 10/02/2010 | |
SERO VALLES SL | Administrador Unico | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE BCN DENVAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 12 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 12 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 12 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- PS MANUEL GIRONA 48 LOCAL H-1 PLANTA BAJA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 11 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 141, S 8, H B 229091, I/A 10 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 140, S 8, H B 229091, I/A 9 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 139, S 8, H B 229091, I/A 8 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33302 , F 139, S 8, H B 229091, I/A 8 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08