SEBASTIEN HAUER
Informe ejecutivo de SEBASTIEN HAUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEBASTIEN HAUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Censor de Cuentas | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE SEBASTIEN HAUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIEN HAUER
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 36 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 35 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 35 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 33 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 32 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Consejero
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 32 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 31 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Censor de Cuentas
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 30 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Georges De Alcala
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Consejero
- Georges De Alcala
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 30 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-17
VER MAS ACTOS
Información de SEBASTIEN HAUER
Mostramos los datos de SEBASTIEN HAUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIEN HAUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos