CHRISTOPHE STREICHER
Informe ejecutivo de CHRISTOPHE STREICHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHRISTOPHE STREICHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Censor de Cuentas | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHE STREICHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHE STREICHER
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
Consejero
- Christophe Streicher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 34 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 33 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 32 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Consejero
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 37, S 8, H GI 15935, I/A 32 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 31 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Censor de Cuentas
- Christophe Streicher
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 36, S 8, H GI 15935, I/A 30 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Información de CHRISTOPHE STREICHER
Mostramos los datos de CHRISTOPHE STREICHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHE STREICHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos