PIERRE WOLF
Informe ejecutivo de PIERRE WOLF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIERRE WOLF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Consejero | 11/03/2024 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Presidente | 11/03/2024 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/03/2024 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 19/03/2018 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Censor de Cuentas | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE PIERRE WOLF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE WOLF
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 43 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 42 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 42 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
- Pierre Wolf
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 40 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 39 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 39 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Christophe Emile Eric Aeschimann
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 38 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 37 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 36 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Sebastien Hauer
Presidente
- Pierre Wolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 36 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
VER MAS ACTOS
Información de PIERRE WOLF
Mostramos los datos de PIERRE WOLF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE WOLF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos