THOMAS MEYER
Informe ejecutivo de THOMAS MEYER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE THOMAS MEYER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/03/2024 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Consejero | 11/03/2024 |
VINCULACIONES DE THOMAS MEYER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THOMAS MEYER
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 43 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 42 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 42 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 40 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 39 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 41, S 8, H GI 15935, I/A 39 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 37 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Consejero
- Juan Mas Masferrer
- Pierre Wolf
- Thomas Meyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 40, S 8, H GI 15935, I/A 36 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-17
Información de THOMAS MEYER
Mostramos los datos de THOMAS MEYER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THOMAS MEYER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos