SCUDIERO FABIO
Informe ejecutivo de SCUDIERO FABIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCUDIERO FABIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ROIVE LEVANTE SL | Administrador Solidario | 23/07/2020 | 07/02/2024 |
DUAL FORCE SL | Administrador Solidario | 31/05/2022 | 06/02/2024 |
VINCULACIONES DE SCUDIERO FABIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCUDIERO FABIO
Empresa: GRUPO ROIVE LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816, L 1376, F 206, S 8, H CS 43211, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-12
Empresa: DUAL FORCE SL
Administrador Solidario
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717, L 1278, F 53, S 8, H CS 39367, I/A 3 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-12
Empresa: DUAL FORCE SL
Administrador Solidario
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717, L 1278, F 53, S 8, H CS 39367, I/A 2 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-12
Empresa: GRUPO ROIVE LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Chiavelli Gianfranco
- Molina Lopez Cristian
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816, L 1376, F 205, S 8, H CS 43211, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Información de SCUDIERO FABIO
Mostramos los datos de SCUDIERO FABIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCUDIERO FABIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos