MOLINA LOPEZ CRISTIAN
Informe ejecutivo de MOLINA LOPEZ CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA LOPEZ CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ROIVE LEVANTE SL | Administrador Solidario | 23/07/2020 | |
DUAL FORCE SL | Administrador Solidario | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE MOLINA LOPEZ CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LOPEZ CRISTIAN
Empresa: GRUPO ROIVE LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Chiavelli Gianfranco
- Molina Lopez Cristian
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816, L 1376, F 205, S 8, H CS 43211, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Empresa: VARISTAR TEAM SL
Liquidador
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 171, S 8, H CS 37329, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-12
Empresa: VARISTAR TEAM SL
Administrador Unico
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 171, S 8, H CS 37329, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-12
Empresa: DUAL FORCE SL
Administrador Solidario
- Chiavelli Gianfranco
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717, L 1278, F 52, S 8, H CS 39367, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-12
Empresa: VARISTAR TEAM SL
Administrador Unico
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 170, S 8, H CS 37329, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-12
Empresa: VARISTAR TEAM SL
Socio Único
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668, L 1229, F 170, S 8, H CS 37329, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-12
Información de MOLINA LOPEZ CRISTIAN
Mostramos los datos de MOLINA LOPEZ CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LOPEZ CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos