CHIAVELLI GIANFRANCO
Informe ejecutivo de CHIAVELLI GIANFRANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHIAVELLI GIANFRANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ROIVE LEVANTE SL | Administrador Solidario | 23/07/2020 | |
DUAL FORCE SL | Administrador Solidario | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE CHIAVELLI GIANFRANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIAVELLI GIANFRANCO
Empresa: GRUPO ROIVE LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Chiavelli Gianfranco
- Molina Lopez Cristian
- Scudiero Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816, L 1376, F 205, S 8, H CS 43211, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Empresa: INNOTECH SPAIN SL
Liquidador
- Chiavelli Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667, L 1228, F 37, S 8, H CS 37286, I/A 3 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
Empresa: INNOTECH SPAIN SL
Administrador Unico
- Chiavelli Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667, L 1228, F 37, S 8, H CS 37286, I/A 3 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
Empresa: DUAL FORCE SL
Administrador Solidario
- Chiavelli Gianfranco
- Molina Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717, L 1278, F 52, S 8, H CS 39367, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-12
Empresa: INNOTECH SPAIN SL
Administrador Unico
- Chiavelli Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667, L 1228, F 36, S 8, H CS 37286, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-12
Empresa: INNOTECH SPAIN SL
Socio Único
- Chiavelli Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1667, L 1228, F 36, S 8, H CS 37286, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-12
Información de CHIAVELLI GIANFRANCO
Mostramos los datos de CHIAVELLI GIANFRANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIAVELLI GIANFRANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos