SCHELLER RALF
Informe ejecutivo de SCHELLER RALF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SCHELLER RALF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Presidente | 21/08/2017 | 14/12/2021 |
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Consejero | 21/08/2017 | 14/12/2021 |
TUV RHEINLAND IBERICA SA | Presidente | 01/08/2017 | 19/10/2021 |
TUV RHEINLAND IBERICA SA | Consejero | 01/08/2017 | 19/10/2021 |
TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL | Consejero | 29/05/2014 | 28/05/2021 |
VINCULACIONES DE SCHELLER RALF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHELLER RALF
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Helbig Andreas
- Raapke Kirsten Bettina
- Scheller Ralf
Presidente
- Scheller Ralf
Secretario No Consejero
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 159, S 8, H NA 7034, I/A 99 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Helbig Andreas
- Raapke Kirsten Bettina
- Scheller Ralf
Presidente
- Scheller Ralf
Secretario
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41650 , F 153, S 8, H M 84020, I/A 117 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL
Consejero
- Furnari Giesue Vincent
- Holzborn Raoul Marcel Kevin
- Scheller Ralf
Presidente
Secretario No Consejero
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 134, S 8, H M 203261, I/A 49 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Scheller Ralf
Presidente
- Scheller Ralf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 47, S 8, H NA 7034, I/A 82 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Scheller Ralf
Presidente
- Scheller Ralf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 44, S 8, H M 84020, I/A 94 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL
Consejero
- Scheller Ralf
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 125, S 8, H M 203261, I/A 32 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Información de SCHELLER RALF
Mostramos los datos de SCHELLER RALF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHELLER RALF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos