SCHMITT STEPHAN
Informe ejecutivo de SCHMITT STEPHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SCHMITT STEPHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Presidente | 02/03/2017 | 21/08/2017 |
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Consejero | 02/03/2017 | 21/08/2017 |
TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL | Presidente | 29/05/2014 | 17/08/2017 |
TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL | Consejero | 02/03/2012 | 17/08/2017 |
TUV RHEINLAND IBERICA SA | Presidente | 02/03/2012 | 01/08/2017 |
TUV RHEINLAND IBERICA SA | Consejero | 02/03/2012 | 01/08/2017 |
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Presidente | 15/03/2012 | 02/03/2017 |
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Consejero | 15/03/2012 | 02/03/2017 |
VINCULACIONES DE SCHMITT STEPHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMITT STEPHAN
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL
Consejero
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 131, S 8, H M 203261, I/A 42 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 47, S 8, H NA 7034, I/A 82 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 44, S 8, H M 84020, I/A 94 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Lahner Petr
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 46, S 8, H NA 7034, I/A 80 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-31
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Doerges Manfred
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 46, S 8, H NA 7034, I/A 80 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 44, S 8, H M 84020, I/A 92 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL
Consejero
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 125, S 8, H M 203261, I/A 32 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Doerges Manfred
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 40, S 8, H NA 7034, I/A 63 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA HOLDING SL
Consejero
- Bayerlein Manfred
- Da Silva Antonio Carlos
- Schmitt Stephan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 123, S 8, H M 203261, I/A 27 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Doerges Manfred
- Schmitt Stephan
Presidente
- Schmitt Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24768 , F 38, S 8, H M 84020, I/A 74 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Información de SCHMITT STEPHAN
Mostramos los datos de SCHMITT STEPHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMITT STEPHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos