HELBIG ANDREAS
Informe ejecutivo de HELBIG ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HELBIG ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUV RHEINLAND NAVARRA SA | Consejero | 27/03/2019 | 14/12/2021 |
TUV RHEINLAND IBERICA SA | Consejero | 01/04/2019 | 19/10/2021 |
VINCULACIONES DE HELBIG ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELBIG ANDREAS
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Helbig Andreas
- Raapke Kirsten Bettina
- Scheller Ralf
Presidente
Secretario No Consejero
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 159, S 8, H NA 7034, I/A 99 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-31
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Helbig Andreas
- Raapke Kirsten Bettina
- Scheller Ralf
Presidente
Secretario
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41650 , F 153, S 8, H M 84020, I/A 117 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: TUV RHEINLAND IBERICA SA
Consejero
- Helbig Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 47, S 8, H M 84020, I/A 100 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: TUV RHEINLAND NAVARRA SA
Consejero
- Helbig Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 48, S 8, H NA 7034, I/A 87 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-31
Información de HELBIG ANDREAS
Mostramos los datos de HELBIG ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELBIG ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos