SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
Informe ejecutivo de SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGAL SPORT SL | Administrador Unico | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
Empresa: SNOOKER GALICIA SA
Liquidador
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 707, F 89, S 8, H PO 4628, I/A 17 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-36
Empresa: SNOOKER GALICIA SA
Administrador Unico
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Liquidador
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 707, F 89, S 8, H PO 4628, I/A 17 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 169, S 8, H PO 4626, I/A 42 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 43, S 8, H PO 40076, I/A 20 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Vicesecretario No Consejero
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 28, S 8, H PO 40076, I/A 17 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-36
Empresa: ALFICO SA
Vicesecretario No Consejero
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 167, S 8, H PO 4626, I/A 39 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-36
Empresa: SNOOKER GALICIA SA
Administrador Unico
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 707, F 89, S 8, H PO 4628, I/A 16 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-36
Empresa: SNOOKER GALICIA SA
Administrador Unico
- Scheidgen Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 707, F 89, S 8, H PO 4628, I/A 16 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 14 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 14 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
VER MAS ACTOS
Información de SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA
Mostramos los datos de SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHEIDGEN ANNA ROSA ANITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos