ALLEN FRANCIS PAUL
Informe ejecutivo de ALLEN FRANCIS PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALLEN FRANCIS PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFICO SA | Apoderado Mancomunado | 02/10/2019 | 16/05/2022 |
BROPORMA RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 03/10/2019 | 16/05/2022 |
BROPORMA RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 01/09/2017 | 03/10/2019 |
ALFICO SA | Apoderado Mancomunado | 01/09/2017 | 02/10/2019 |
VINCULACIONES DE ALLEN FRANCIS PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLEN FRANCIS PAUL
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 169, S 8, H PO 4626, I/A 42 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 43, S 8, H PO 40076, I/A 20 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 14 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 14 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 165, S 8, H PO 4626, I/A 36 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 165, S 8, H PO 4626, I/A 36 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154, L 1154, F 172, S 8, H PO 4626, I/A 33 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 25, S 8, H PO 40076, I/A 10 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Información de ALLEN FRANCIS PAUL
Mostramos los datos de ALLEN FRANCIS PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLEN FRANCIS PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos