DEMARTINI ROBER T
Informe ejecutivo de DEMARTINI ROBER T
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEMARTINI ROBER T
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROPORMA RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 01/09/2017 | 03/10/2019 |
ALFICO SA | Apoderado Mancomunado | 01/09/2017 | 02/10/2019 |
ALFICO SA | Consejero | 19/07/2016 | 28/02/2019 |
BROPORMA RETAIL SL | Consejero | 04/08/2016 | 28/02/2019 |
ALFICO SA | Apoderado Mancomunado | 19/07/2016 | 01/09/2017 |
BROPORMA RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 04/08/2016 | 01/09/2017 |
VINCULACIONES DE DEMARTINI ROBER T
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEMARTINI ROBER T
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 14 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 165, S 8, H PO 4626, I/A 36 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Consejero
- Demartini Rober T
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 26, S 8, H PO 40076, I/A 13 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: ALFICO SA
Consejero
- Demartini Rober T
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4209, L 4209, F 165, S 8, H PO 4626, I/A 35 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154, L 1154, F 172, S 8, H PO 4626, I/A 33 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado Mancomunado
- Demartini Rober T
- Scheidgen Anna Rosa Anita
- Scheidgen Anna Rosa Anita
- Withee John K
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154, L 1154, F 172, S 8, H PO 4626, I/A 33 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 25, S 8, H PO 40076, I/A 10 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
- Demartini Rober T
- Scheidgen Anna Rosa Anita
- Scheidgen Anna Rosa Anita
- Withee John K
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 25, S 8, H PO 40076, I/A 10 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
- Demartini Rober T
- Scheidgen Anna Rosa Anita
- Withee John K
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 22, S 8, H PO 40076, I/A 7 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-36
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 21, S 8, H PO 40076, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-36
VER MAS ACTOS
Información de DEMARTINI ROBER T
Mostramos los datos de DEMARTINI ROBER T que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEMARTINI ROBER T, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos