SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
Informe ejecutivo de SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HATBORU ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 14/11/2013 | |
SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA | Apoderado Mancomunado | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
Empresa: HATBORU ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5138 , F 191, S 8, H BI 57107, I/A 5 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 166, S 8, H BI 5844,A , I/ 49 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Apoderado
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 165, S 8, H BI 5844,A , I/ 47 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-48
Apoderado Mancomunado
- Alday Roth Benjamin
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- De Angel Martin Maria De Los Angeles
- Esteban Corcostegui Gorka
- Garcia Alonso Jesus
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Lopez Jose Luis
- Pinto Aguado Fernando
- Ruiz De Azua Lopez De Arroyabe Jose Luis
- San Pedro Corzo Iñaki
- San Pedro Corzo Iñaki
Apoderado
- Alonso Nieto Ivan
- Garcia Arana Ekain
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 174, S 8, H VI 525, I/A 83 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-01
Apoderado Mancomunado
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Apoderado
- Alday Perez Naiara
- Alday Roth Benjamin
- Alday Villan Carlos Maria
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Carton Gonzalez Carmen
- De Diego Arce Joseba
- Garcia Alonso Jesus
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Miranda Hernan Fernando
- Urquiza Hompanera Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 98, S 8, H VI 3802, I/A 65 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-01
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 168, S 8, H VI 525, I/A 71 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-01
Apoderado
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 153, S 8, H BI 5844,A , I/ 42 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
Apoderado Mancomunado
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 153, S 8, H BI 5844,A , I/ 41 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-48
Apoderado Mancomunado
- Alonso Nieto Ivan
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 164, S 8, H VI 525, I/A 65 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-01
Apoderado Mancomunado
- Alonso Nieto Ivan
- Lopez Otero Jose Manuel
- Sarabia Sainz Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 95, S 8, H VI 3802, I/A 59 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-01
VER MAS ACTOS
Información de SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO
Mostramos los datos de SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARABIA SAINZ IGNACIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos