ALDAY PEREZ NAIARA
Informe ejecutivo de ALDAY PEREZ NAIARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDAY PEREZ NAIARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REVESTIMIENTO DE TUBOS SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2012 | 06/10/2023 |
SERT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REVESTIMIENTO DE TUBOS SL | Apoderado Solidario | 16/11/2010 | 19/10/2012 |
SERT SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REVESTIMIENTO DE TUBOS SL | Apoderado | 09/05/2009 | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE ALDAY PEREZ NAIARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDAY PEREZ NAIARA
Apoderado Mancomunado
- Alday Roth Benjamin
- Alday Villan Carlos Maria
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- De Angel Martin Maria De Los Angeles
- Esteban Corcostegui Gorka
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Lopez Jose Luis
- San Pedro Corzo Iñaki
- San Pedro Corzo Iñaki
Apoderado Solidario
- Alday Perez Naiara
- Ibarra Agote Egoi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 208, S 8, H VI 3802, I/A 76 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-01
Apoderado Mancomunado
- Alday Perez Naiara
- Galvan Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 207, S 8, H VI 3802, I/A 73 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-01
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alday Perez Naiara
- Alday Roth Benjamin
- Alday Villan Carlos Maria
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Alonso Rodriguez Alberto
- Carton Gonzalez Carmen
- De Diego Arce Joseba
- Garcia Alonso Jesus
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
- Miranda Hernan Fernando
- Urquiza Hompanera Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 98, S 8, H VI 3802, I/A 65 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-01
Apoderado Solidario
- Alday Perez Naiara
- Ibarra Agote Egoi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 97, S 8, H VI 3802, I/A 63 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-01
Apoderado
- Alday Perez Naiara
- Miranda Hernan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 92, S 8, H VI 3802, I/A 53 (09/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-01
Información de ALDAY PEREZ NAIARA
Mostramos los datos de ALDAY PEREZ NAIARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDAY PEREZ NAIARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos