GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA | Apoderado Mancomunado | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
Apoderado Mancomunado
- Garro Obemgoa Maria Mercedes
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lopez Otero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 154, S 8, H BI 5844,A , I/ 43 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 168, S 8, H VI 525, I/A 71 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-01
Apoderado Mancomunado
- Garro Obemgoa Maria Mercedes
- Lopez Otero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 166, S 8, H VI 525, I/A 68 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-01
Apoderado Mancomunado
- Garro Obemgoa Maria Mercedes
- Lopez Otero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 153, S 8, H BI 5844,A , I/ 40 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Apoderado
- Garro Obemgoa Maria Mercedes
- Lopez Otero Jose Manuel
- Lozon Marcaida Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 92, S 8, H VI 3802, I/A 52 (09/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-01
Información de GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRO OBEMGOA MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos