SANZ FICA ESTIBALIZ
Informe ejecutivo de SANZ FICA ESTIBALIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE SANZ FICA ESTIBALIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS MEDIOAMBIENTALES AVANZADAS SL | Apoderado Solidario | 04/02/2016 | 26/08/2019 |
TECNICAS MEDIOAMBIENTALES AVANZADAS SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2016 | 26/08/2019 |
PREZERO RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA SA | Apoderado Mancomunado | 26/08/2015 | 16/05/2017 |
PREZERO RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA SA | Apoderado Solidario | 26/08/2015 | 16/05/2017 |
SMART HOSPITAL CANTABRIA SA | Apoderado Solidario | 03/04/2014 | 16/02/2017 |
ECOENERGIA DE CAN MATA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2014 | 12/01/2017 |
ALBAIDA RESIDUOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2014 | 12/01/2017 |
INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2013 | 09/01/2017 |
AYORA GESTION BIOGAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2015 | 02/01/2017 |
SKYWAY AIR NAVIGATION SERVICES SA | Apoderado | 07/03/2014 | 28/12/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ FICA ESTIBALIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ FICA ESTIBALIZ
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aliana Portugal Antonio
- Calviño Muñoz Miguel
- Choithramani Becerra Pablo
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- Garcia Padial Eduardo
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Lafont Torio Juan
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Martin Ramos Eva
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Salvador De Sancho Raul
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Tejada Biurrun Jorge
- Tolon Benito Pedro
- Uriarte Perez-moreira Estibaliz
- Veramendi B Alejandro
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Barrio Gutierrez Isaac
- Baulenas Ayza Pedro
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Castello Ribera Cesar
- Castello Ribera Cesar
- Clavero Herrera Cristina
- Cortes Calvo Nuria
- Dionis Trenor Maria Dolores
- Dionis Trenor Maria Dolores
- Garcia Caja Juan
- Garcia Caja Juan
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gaston Najarro Juan Ignacio
- Gimenez Legaz Antonio
- Gimenez Legaz Antonio
- Gimenez Legaz Antonio
- Gimenez Legaz Pedro
- Gimenez Legaz Pedro
- Gimenez Legaz Pedro
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Habermeyer San Martin Axel
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Jimenez Legaz Pedro
- Magan Valero Aixa
- Magan Valero Aixa
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pastor Romero Cristobal
- Plasencia Gordillo Carlos
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rodriguez Villar Maria Inmaculada
- Sanz Fica Estibaliz
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Vaca De Osma Ulacia Javier
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Castello Ribera Cesar
- Clavero Herrera Cristina
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- Forcada Castelltort Rosa
- Garcia Caja Juan
- Garcia Padial Eduardo
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Antonio
- Jimenez Legaz Pedro
- Lafuente Alvarez Antonia
- Magan Valero Aixa
- Martin Ramos Eva
- Pastor Romero Cristobal
- Perez Santos Jose Antonio
- Plasencia Gordillo Carlos
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Sanz Fica Estibaliz
- Tolon Benito Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 83, S 8, H AL 29978, I/A 22 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-04
Apoderado Mancomunado
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Apoderado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 212, S 8, H A 64267, I/A 35 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-03
Empresa: SMART HOSPITAL CANTABRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 105, S 8, H S 28542, I/A 10 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-39
Empresa: ALBAIDA RESIDUOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44210 , F 140, S 8, H B 387408, I/A 40 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Empresa: ECOENERGIA DE CAN MATA AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 205, S 8, H B 223404, I/A 36 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Empresa: INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Cifuentes Diez Joaquin
- Cifuentes Diez Joaquin
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- Dionis Trenor Maria
- Dionis Trenor Maria
- Fernandez Toronjo Sebastian
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Garcia Caja Juan
- Garcia Caja Juan
- Garcia Caja Juan
- Grindlay Beltran Francisco
- Grindlay Beltran Francisco
- Llanso Benito Francisco Javier
- Pascale Martinez Alexa
- Perez Santos Jose Antonio
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 59, S 8, H GR 4256, I/A 149 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-18
Empresa: AYORA GESTION BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castello Ribera Cesar
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972, L 736, F 200, S 8, H AB 20770, I/A 18 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-02
Empresa: FERRONATS AIR TRAFFIC SERVICES SA
Apoderado
- Castello Ribera Cesar
- Garcia Caja Juan
- Sanz Fica Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28612 , F 189, S 8, H M 515230, I/A 15 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA
Apoderado Mancomunado
- Castello Ribera Cesar
- Garcia Caja Juan
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Sanz Fica Estibaliz
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 172, S 8, H TO 13468, I/A 63 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 134, S 8, H B 355697, I/A 290 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
VER MAS ACTOS
Información de SANZ FICA ESTIBALIZ
Mostramos los datos de SANZ FICA ESTIBALIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ FICA ESTIBALIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos