DELGADO GUIJARRO PABLO
Informe ejecutivo de DELGADO GUIJARRO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE DELGADO GUIJARRO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINTRA INFRAESTRUCTURAS SE | Apoderado | 15/02/2012 |
VINCULACIONES DE DELGADO GUIJARRO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO GUIJARRO PABLO
Empresa: FERROVIAL AGROMAN SA
Apoderado Solidario
- Delgado Guijarro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35506 , F 48, S 8, H M 8385, I/A 2944 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: AUTOPISTA ALCALA O'DONNELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avila Romero Javier
- Ayuso Garcia Joaquin
- Bejar Ochoa Juan
- Capellan Barreras Maria
- De Felipe Fernandez Ignacio
- Del Pino Y Calvo Sotelo Rafael
- Delgado Guijarro Pablo
- Florez Tella Cesar
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Martinez Sande Rosario
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Perez Fortea Javier
- Rodriguez Estebarranz Daniel
- Rodriguez Ramirez Jesus
- Sanchez Fernandez Alberto
- Tellez Rebollo Jose-luis
Apoderado
- Anton Lopez Maria Del Rosario
- Ayuso Garcia Joaquin
- Barrera Martin Fernando
- Barrera Martin Fernando
- Cabades Torres Ingrid
- Calviño Muñoz Miguel
- Calviño Muñoz Miguel
- Camacho Lopez Gabriel
- Camacho Lopez Gabriel
- Choithramami Becerra Pablo
- Choithramani Becerra Pablo
- Del Cacho Cruz Maria Dolores
- Del Cacho Cruz Maria Dolores
- Diaz-rato Revuelta Enrique
- Diaz-rato Revuelta Enrique
- Garcia Gonzalez Maria Henar
- Garcia Manso Pablo
- Gil Villen Jorge
- Gil Villen Jorge
- Gil Villen Jorge
- Gil Villen Jorge
- Gonzalez Lago Francisco Javier
- Lafont Tono Juan
- Lafont Tono Juan
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Berzal Laura
- Lorenzo Hernando Juan Manuel
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Martin Romero Maria Elena
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Perez Perez Juan Ramon
- Resines Peña Jose Antonio
- Resines Peña Jose Antonio
- Romero Nadal Adoracion
- Romero Sulla Javier
- Sacristan Martin Andres
- Salvador De Sancho Raul
- Salvador De Sancho Raul
- Tejada Biurrum Jorge
- Tejada Biurrum Jorge
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27100 , F 105, S 8, H M 386649, I/A 54 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Empresa: CINTRA AUTOPISTAS INTEGRADAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Delgado Guijarro Pablo
- Florez Tella Cesar
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Sanchez Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29656 , F 6, S 8, H M 365999, I/A 38 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Cifuentes Diez Joaquin
- Cifuentes Diez Joaquin
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- Dionis Trenor Maria
- Dionis Trenor Maria
- Fernandez Toronjo Sebastian
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Garcia Caja Juan
- Garcia Caja Juan
- Garcia Caja Juan
- Grindlay Beltran Francisco
- Grindlay Beltran Francisco
- Llanso Benito Francisco Javier
- Pascale Martinez Alexa
- Perez Santos Jose Antonio
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
Apoderado Solidario
- De Tudela Edo Salvador
- Delgado Guijarro Pablo
- Mateu Tapies Jacint
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 59, S 8, H GR 4256, I/A 149 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-18
Empresa: GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 172, S 8, H TO 13468, I/A 63 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-45
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguirre De Carcer Moreno Jaime
- Delgado Guijarro Pablo
- Gargallo Lobo Oscar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 134, S 8, H B 355697, I/A 290 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Empresa: ECOPARC DE CAN MATA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Delgado Guijarro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44112 , F 17, S 8, H B 380549, I/A 37 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Empresa: CESPA GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Delgado Guijarro Pablo
- Gargallo Lobo Oscar
- Rubio Pardo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 176, S 8, H B 27774, I/A 316 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Empresa: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Aguirre De Carcer Jaime
- Arroba Amorin Amalia
- Delgado Guijarro Pablo
- Gargallo Lobo Oscar
- Gimeno Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 212, S 8, H M 32149, I/A 314 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Empresa: FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31613 , F 67, S 8, H M 63963, I/A 290 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO GUIJARRO PABLO
Mostramos los datos de DELGADO GUIJARRO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO GUIJARRO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos