CLAVERO HERRERA CRISTINA
Informe ejecutivo de CLAVERO HERRERA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 61
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE CLAVERO HERRERA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
SERVEO SOCIAL SL | Apoderado | 15/04/2024 | |
SERVEO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
SERVEO SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado | 02/02/2021 | |
SERVEO SERVICIOS EN INDUSTRIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2020 | |
SMART HOSPITAL CANTABRIA SA | Apoderado | 30/01/2019 | |
SERVEO LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2018 | |
SERVEO SERVICIOS A LA PRODUCCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2018 | |
SERVEO PARTICIPADAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2017 | |
CONTENEDORES REUS SA | Apoderado Mancomunado | 19/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CLAVERO HERRERA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVERO HERRERA CRISTINA
Empresa: SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA
Apoderado Solidario
- Clavero Herrera Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46577 , F 61, S 8, H M 333502, I/A 206 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: SERVEO SOCIAL SL
Apoderado
- Clavero Herrera Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46569 , F 38, S 8, H M 477937, I/A 112 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: SERVEO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Apoderado
- Clavero Herrera Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46410 , F 162, S 8, H M 620615, I/A 57 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Clavero Herrera Cristina
- Clavero Herrera Cristina
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Macho Muro Jorge
- Macho Muro Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33953 , F 215, S 8, H M 448000, I/A 68 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Empresa: MAVIVA SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Esteban Luis Miguel
- Alonso Garcia Fernando
- Bernardino Caro Francisco Manuel
- Carro Ollero Sebastian
- Chaves Alvarez Miguel
- Clavero Herrera Cristina
- Clemente Fernandez Juan Carlos
- Contreras Fernandez Fulgencio
- Diaz Rodriguez Jesus Zararias
- Gravina Roberto
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Hontanilla Torres Bernardo Delfin
- Jimenez Pastor Estefania
- Julian Julian Jose
- Lausin Ortega Pascual
- Lopez Alias Jose Manuel
- Lopez Arias Fernando
- Lopez Castillo Alvaro
- Macho Muro Jorge
- Martin Zuasti Ernesto
- Martinez Perez Ulises
- Mezquita Bustillo Jose Antonio
- Montealegre Gomez Luis
- Moya Melcon Javier
- Nieto Martin Koldo
- Nuñez Boyano Dolores
- Pasaro Rodriguez Emilio Fernando
- Perez Suarez Jorge
- Rocamora Cabello Jose Manuel
- Rodriguez Garcia Sergio Francisco
- Santana Hernandez Lorenzo
- Soto Garcia Mario
- Turrado Hernandez Oliverio
- Urquia Grande Salvador
- Vazquez Perez Miguel
- Vazquez Tejero Santiago
Apoderado Mancomunado
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Lopez Lopez Alberto
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Medina Juan Carlos
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Anton Moreno Yolanda
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Avila Romero Javier
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barriocanal Garcia Carlos
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Canosa Carro Carlos Ramon
- Coello Garcia Maria Josefa
- Crespo Sanchez Pilar
- Cuesta Cerdeira Maria Teresa
- De Ancos Viñas Victor
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- Dorao Madruga Alvaro
- Faidi Obiols Mazen
- Fayer Perez Paolo
- Fernandez Viana Luis Alberto
- Florez Tella Cesar
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Gallego Amigo Carlos
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Hoya Garcia Mariano
- Iglesias Vilan Jose Maria
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Perez Jorge
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marijuan Castro Ana Carolina
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Medina Juan Carlos
- Martin Mendicute Gavela Belen
- Martinez-calcerrada Benavides Antonio Maria
- Martinez Peralta Francisco
- Monge Garcia Ana Carmen
- Morales Belchi Pedro
- Muela Gijon Oscar
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Pau Fayos Alfredo
- Perez Moron Belinda
- Perez Santos Jose Antonio
- Polledo Cerdeiriña Manuel
- Quesada Vazquez Demelsa
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Salinero Juez Alvaro
- Serra Frontera Jose Luis
- Sierra Zapata Jose
- Silva Utrilla Luis Fernando
- Torres Martinez Lorena
- Valiente Perez Gema
- Velasco Lerma Clara
- Vicente Moreno Joaquin
- Vidales Perez Cesareo
- Vigo Oller Elisenda
- Yague Cercos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 90, S 8, H M 755420, I/A 4 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: MAVIVA VALLADOLID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Bernardino Caro Francisco Manuel
- Clavero Herrera Cristina
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimeno Gimenez Francisco Javier
- Gomez Prieto Daniel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Hernandez Gonzalez Antonio
- Lopez Lopez Alberto
- Macho Muro Jorge
- Martin Medina Juan Carlos
- Monge Garcia Ana Carmen
- Moya Melcon Javier
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Urquia Grande Salvador
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Anton Moreno Yolanda
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Avila Romero Javier
- Barriocanal Garcia Carlos
- Casquero Villacorta Esther
- Coello Garcia Maria Josefa
- Crespo Sanchez Pilar
- Cuesta Cerdeira Maria Teresa
- De Ancos Viñas Victor
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- Dorao Madruga Alvaro
- Esteban Rodriguez Francisco Javier
- Faidi Obiols Mazen
- Fayer Perez Paolo
- Fernandez Viana Luis Alberto
- Florez Tella Cesar
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Gallego Amigo Carlos
- Gomez Prieto Daniel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Hoya Garcia Mariano
- Iglesias Fernandez Sonia
- Iglesias Vilan Jose Maria
- Lopez Perez Jorge
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marijuan Castro Ana Carolina
- Martin Mendicute Gavela Belen
- Martinez-calcerrada Benavides Antonio Maria
- Martinez Peralta Francisco
- Morales Belchi Pedro
- Muela Gijon Oscar
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Pau Fayos Alfredo
- Perez Moron Belinda
- Perez Santos Jose Antonio
- Polledo Cerdeiriña Manuel
- Quesada Vazquez Demelsa
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Salinero Juez Alvaro
- Sierra Zapata Jose
- Silva Utrilla Luis Fernando
- Tellez Rebollo Jose-luis
- Torres Martinez Lorena
- Valiente Perez Gema
- Velasco Lerma Clara
- Vidales Perez Cesareo
- Yague Cercos Daniel
Apoderado
- Arroyo Araujo David
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Ferras Valdevell Maria Elena
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Mozo Ernesto
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Ortiz Vaamonde Santiago
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- SERVEO SERVICIOS SA
- Tejada Biurrun Jorge
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43194 , F 54, S 8, H M 763277, I/A 4 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: CONTENEDORES REUS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Tejada Biurrun Jorge
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cerezo Paredes Carlos
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Mozo Ernesto
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ortiz Vaamonde Santiago
- Parada Casaleiro Begoña
- Parada Casaleiro Begoña
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Segura Fontcuberta Antonio Carlos
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Urquia Grande Salvador
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Avila Romero Javier
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- De La Fuente Sintes Rosa
- Esteban Rodriguez Francisco Javier
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Florez Tella Cesar
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marcos Espinosa Maria Carmen
- Pares Ral Ramon
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Segura Fontcuberta Antonio Carlos
- Tellez Rebollo Jose-luis
Apoderado
- Albarran Romero Jose Maria
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barriocanal Garcia Carlos
- Berenguer Amat Anna
- Clavero Herrera Cristina
- Crespo Sanchez Pilar
- Cuesta Cerdeira Maria Teresa
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Faidi Obiols Mazen
- Fayer Perez Paolo
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Beatriz
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Perez Jorge
- Macho Muro Jorge
- Macho Muro Jorge
- Marijuan Castro Ana Carolina
- Marin Garde Gloria
- Martin Medina Juan Carlos
- Martin Mendicute Gavela Belen
- Martinez Peralta Francisco
- Muela Gijon Oscar
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Sanchez Carrasco Maria Dolores
- Serra Frontera Jose Luis
- Sierra Zapata Jose
- Valiente Perez Gema
- Velasco Lerma Clara
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36809 , F 203, S 8, H M 659097, I/A 34 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Cerezo Paredes Carlos
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Parada Casaleiro Begoña
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Avila Romero Javier
- Barriocanal Garcia Carlos
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- Crespo Sanchez Pilar
- Cuesta Cerdeira Maria Teresa
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- Faidi Obiols Mazen
- Fayer Perez Paolo
- Florez Tella Cesar
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lopez Perez Jorge
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marcos Espinosa Maria Carmen
- Marijuan Castro Ana Carolina
- Martin Mendicute Gavela Belen
- Martinez Peralta Francisco
- Muela Gijon Oscar
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Sanchez Carrasco Maria Dolores
- Sierra Zapata Jose
- Tellez Rebollo Jose-luis
- Valiente Perez Gema
- Velasco Lerma Clara
Apoderado
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Esteban Rodriguez Francisco Javier
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Mozo Ernesto
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Ortiz Vaamonde Santiago
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Tejada Biurrun Jorge
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
- Yera Cuesta Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 210, S 8, H VA 29521, I/A 33 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-47
Empresa: ECOPARC DE CAN MATA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clavero Herrera Cristina
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Lopez Alberto
- Macho Muro Jorge
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Segura Fontcuberta Antonio Carlos
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejada Biurrun Jorge
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Apoderado Solidario
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Avila Romero Javier
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- Camara Fontanet Jose
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cerezo Paredes Carlos
- Clavero Herrera Cristina
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Esteban Rodriguez Francisco Javier
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Florez Tella Cesar
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Ignacio De Felipe Fernandez Luis
- Llongarriu Pujol Narcis
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Macho Muro Jorge
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marcos Espinosa Maria Carmen
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Parada Casaleiro Begoña
- Parada Casaleiro Begoña
- Pascual Nuñez Carlos
- Perez Moron Belinda
- Quesada Vazquez Demelsa
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Sierra Zapata Jose
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tellez Rebollo Jose-luis
- Urquia Grande Salvador
- Valls Puig Joan
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Viviana Auxiliadora Figoli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 182, S 8, H B 380549, I/A 92 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Empresa: AYORA GESTION BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clavero Herrera Cristina
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Lopez Alberto
- Macho Muro Jorge
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejada Biurrun Jorge
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Apoderado Mancomunado
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Cerezo Paredes Carlos
- Clavero Herrera Cristina
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Garcia Padial Eduardo
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Mozo Ernesto
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Macho Muro Jorge
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Ortiz Vaamonde Santiago
- Parada Casaleiro Begoña
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
Apoderado Solidario
- Avila Romero Javier
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Florez Tella Cesar
- Lafont Torio Juan
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marcos Espinosa Maria Carmen
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Tellez Rebollo Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038, L 802, F 120, S 8, H AB 20770, I/A 45 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-02
VER MAS ACTOS
Información de CLAVERO HERRERA CRISTINA
Mostramos los datos de CLAVERO HERRERA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVERO HERRERA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos