SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
VINCULACIONES DE SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
Consejero
- Hernandez Alvarez Alejandro
- Santana Henriquez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 204, S 8, H GC 26266, I/A 32 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-35
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 55, S 8, H GC 26266, I/A 30 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-35
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 55, S 8, H GC 26266, I/A 30 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-35
Consejero
- Dunjo Fernandez Maria Luisa
- Franquis Vera Sebastian
- Gonzalez Aguilar Maria De Los Angeles
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
- Hernandez Leon Fernando
- Martin Perez Carmen Nieves
- Muñoz Garcia Borbolla Martin Lucinio
- Navarro Cardoso Fernando
- Quevedo Iturbe Pedro
- Santana Henriquez Antonio
- Setien Tames Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 102, S 8, H GC 26266, I/A 18 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 102, S 8, H GC 26266, I/A 18 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35
Consejero
- Afonso El Jaber Felipe
- Barrios Curbelo Maria Bernarda
- Cerpa Macias Juan Miguel
- Darias San Sebastian Carolina
- Del Rosario Suarez Ana Dolores
- Garcia Carlo Antonia
- Gomez Guerra Maria Inmaculada
- Hernandez Damaso Manuel Angel
- Hernandez Damaso Manuel Angel
- Hernandez Lopez Nestor
- Hernandez Lopez Nestor
- Ojeda Gonzalez Juan Carlos
- Sanchez Tetares Antonio
- Santana Henriquez Antonio
- Wood Wood Jorge
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 64, S 8, H GC 26266, I/A 12º (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-35
Consejero
- Afonso El Jaber Felipe
- Cerpa Macias Juan Miguel
- Cerpa Macias Juan Miguel
- Del Rosario Suarez Ana Dolores
- Gomez Guerra Maria Inmaculada
- Guerra Galvan Ana Maria
- Hernandez Damaso Manuel Angel
- Machado Fernandez Carlos
- Ojeda Gonzalez Juan Carlos
- Santana Henriquez Antonio
- Setien Tames Jose
- Suarez Botello Laura
- Wood Wood Jorge
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 64, S 8, H GC 26266, I/A 12º (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-35
Información de SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA HENRIQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos