GUERRA GALVAN ANA MARIA
Informe ejecutivo de GUERRA GALVAN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRA GALVAN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | Consejero Suplente | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE GUERRA GALVAN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA GALVAN ANA MARIA
Empresa: CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS
Consejero
- Guerra Galvan Ana Maria
- Rodriguez Rodriguez Roman
Consejero Suplente
Director General
Miem.Com.Ej.
Miem.Com.O.S
- Guerra Galvan Ana Maria
- Rodriguez Rodriguez Roman
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vpre.Com.O.S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 215, S 8, H GC 4209, I/A 326 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-35
Empresa: CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS
Consejero
Miem.Com.Ej.
Miem.Com.O.S
- Guerra Galvan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 220, S 8, H GC 4209, I/A 320 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-35
Empresa: CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS
Consejero Suplente
- Guerra Galvan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 218, S 8, H GC 4209, I/A 313 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Consejero
- Afonso El Jaber Felipe
- Cerpa Macias Juan Miguel
- Cerpa Macias Juan Miguel
- Del Rosario Suarez Ana Dolores
- Gomez Guerra Maria Inmaculada
- Guerra Galvan Ana Maria
- Hernandez Damaso Manuel Angel
- Machado Fernandez Carlos
- Ojeda Gonzalez Juan Carlos
- Santana Henriquez Antonio
- Setien Tames Jose
- Suarez Botello Laura
- Wood Wood Jorge
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 64, S 8, H GC 26266, I/A 12º (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-35
Información de GUERRA GALVAN ANA MARIA
Mostramos los datos de GUERRA GALVAN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA GALVAN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos