HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA | Consejero | 31/05/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
Consejero
- Dunjo Fernandez Maria Luisa
- Franquis Vera Sebastian
- Gonzalez Aguilar Maria De Los Angeles
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
- Hernandez Leon Fernando
- Martin Perez Carmen Nieves
- Muñoz Garcia Borbolla Martin Lucinio
- Navarro Cardoso Fernando
- Quevedo Iturbe Pedro
- Santana Henriquez Antonio
- Setien Tames Jose Manuel
Presidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
- Muñoz Garcia Borbolla Martin Lucinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 102, S 8, H GC 26266, I/A 18 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 102, S 8, H GC 26266, I/A 18 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-35
Consejero
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
- Lozano Sainz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 119, S 8, H GC 6575, I/A 83 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-35
Consejero
- Cardona Gonzalez Juan Jose
- Gonzalez Muñoz Adelina
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
- Muñoz Garcia De La Borbolla Martin Lucinio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 118, S 8, H GC 6575, I/A 80 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-35
Empresa: HOTELES ESCUELA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Consejero
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196 , F 17, S 8, H GC 11696, I/A 58 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-35
Empresa: PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Consejero
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 186, S 8, H GC 34913, I/A 19º (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-35
Consejero
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 22 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-38
Consejero
- Domingo Yoldi Cristina
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 153, S 8, H GC 11431, I/A 58º (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-35
Consejero
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Hernandez Bento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 150, S 8, H GC 9920, I/A 30 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-35
Información de HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos