SANTAMARIA URIARTE JUAN
Informe ejecutivo de SANTAMARIA URIARTE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SANTAMARIA URIARTE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HWK TECHINVESTMENT SGEIC SA | Consejero Delegado | 10/09/2024 | |
HWK TECHINVESTMENT SGEIC SA | Consejero | 09/09/2024 | |
ONUM TECHNOLOGY SL | Consejero | 09/08/2024 | |
BKOOL SL | Consejero | 20/07/2020 | |
PANDA SECURITY SL | Consejero | 17/06/2020 | |
BKOOL SL | Apoderado | 28/08/2015 | |
BKOOL SL | Apoderado Solidario | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA URIARTE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA URIARTE JUAN
Empresa: HWK TECHINVESTMENT SGEIC SA
Consejero Delegado
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831467, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: HWK TECHINVESTMENT SGEIC SA
Consejero
- Fanjul Martin Oscar
- SANCHO GARCIA JOSE
- Santamaria Uriarte Juan
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831467, I/A 1 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: SIGNALIT TECHNOLOGY SL
Consejero
- Mason Henry Charles
- Santamaria Uriarte Juan
- Zelman Joshua Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 769682, I/A 13 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: PANDA SECURITY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Barron Ruiz De Olano Ana Isabel
- Diez Alonso Maria Del Rocio
- Garcia Agustin Juan Andres
- Otsoa Iriondo Aitor
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5852 , F 15, S 8, H BI 767,B , I/ 127 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: ALTITUDE SOFTWARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Antunes Dos Santos Rui Filipe
- Malpica Gonzalez De La Vega Eduardo
- Redondo Iglesias Alfredo
- Santamaria Uriarte Juan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 198, S 8, H M 236179, I/A 41 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: PANDA SOFTWARE SUBSIDIARIES SL
Administrador Unico
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866 , F 82, S 8, H BI 27215, I/A 28 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Empresa: TRUSTLAYER TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866 , F 53, S 8, H BI 43021, I/A 26 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Empresa: ALTITUDE SOFTWARE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antunes Dos Santos Rui Filipe
- Redondo Iglesias Alfredo
- Santamaria Uriarte Juan
Consejero
- Antunes Dos Santos Rui Filipe
- Redondo Iglesias Alfredo
- Santamaria Uriarte Juan
Presidente
Secretario
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 197, S 8, H M 236179, I/A 40 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: BKOOL SL
Consejero
- Garcia Lozano Martin Alfonso
- Pous Seiz Maria Desamparados
- Santamaria Uriarte Juan
- Vazquez Blanco Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 154, S 8, H M 520691, I/A 29 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: MARTELESA SL
Apoderado Solidario
- Hersch Cy Stefan
- Panjwani Prakash
- Santamaria Uriarte Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 163, S 8, H M 709027, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
VER MAS ACTOS
Información de SANTAMARIA URIARTE JUAN
Mostramos los datos de SANTAMARIA URIARTE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA URIARTE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos