MARTELESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago de Compostela, 12
Código Postal 48003
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTELESA SL
CIF B88534169
Capital Social 9115157.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Panjwani Prakash
Propietario Watchguard Technologies Inc
VINCULACIONES DE MARTELESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTELESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hersch Cy Stefan | Consejero | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Hersch Cy Stefan | Apoderado Solidario | 23/06/2020 | 15/12/2020 |
Panjwani Prakash | Presidente | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Panjwani Prakash | Consejero | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Panjwani Prakash | Apoderado Solidario | 23/06/2020 | 15/12/2020 |
Santamaria Uriarte Juan | Consejero | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Santamaria Uriarte Juan | Apoderado Solidario | 23/06/2020 | 15/12/2020 |
Sanz Perez Marco Antonio | Secretario No Consejero | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Villasmil Bolinaga Luis Ignacio | Vicesecretario No Consejero | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
Watchguard Technologies Inc | Socio Unico | 17/06/2020 | 15/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARTELESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927 , F 200, S 8, H BI 75282, I/ACIERR (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927 , F 200, S 8, H BI 75282, I/ACIERR (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
- C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 1ª - EDIFICIO MIRIBIL (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927 , F 200, S 8, H BI 75282, I/A 2 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 163, S 8, H M 709027, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
- LA COMPRA, SUSCRIPCION, PERMUTA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA JURIDICA DE LA ENTIDAD EMISORA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 162, S 8, H M 709027, I/A 3 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. CREACION DEL ARTICULO 4 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 162, S 8, H M 709027, I/A 3 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.111.657,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.115.157,00 | Euros |
Porcentaje: | 260.333,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 162, S 8, H M 709027, I/A 3 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 161, S 8, H M 709027, I/A 2 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 161, S 8, H M 709027, I/A 2 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39921 , F 161, S 8, H M 709027, I/A 2 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28