MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATINLEGAL SL | Administrador Solidario | 02/09/2024 | |
SARTOCRIS SA | Liquidador Mancomunado | 23/08/2024 | |
ANTAI SOLAR SPAIN SL | Apoderado | 26/04/2024 | |
MOREIRA ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 02/04/2024 | |
JUIGALPA CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 12/09/2023 | |
G & C ZAPATINO SL | Administrador Concursal | 21/06/2018 | |
SHAWBRIDGE INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 22/05/2017 | |
FOCUSLEGEND INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 10/04/2017 | |
VFS GLOBAL SPAIN SL | Apoderado | 04/04/2017 | |
PLANT HEALTH CARE ESPAÑA SA | Apoderado | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
Empresa: LATINLEGAL SL
Administrador Solidario
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 387315, I/A 8 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: LATINLEGAL SL
Consejero Delegado
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Consejero
- Franco Caiado Coelho Guerreiro Joao Pedro
- Franco Caiado Coelho Guerreiro Tiago Manuel
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Presidente
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 387315, I/A 8 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: SARTOCRIS SA
Liquidador Mancomunado
- Blanco Villalon Jose Maria
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 100993, I/A 11 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: ANTAI SOLAR SPAIN SL
Apoderado
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46651 , F 196, S 8, H M 818947, I/A 2 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: MOREIRA ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46701 , F 50, S 8, H M 819758, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Administrador Solidario
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 109, S 8, H M 562877, I/A 4 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: SCA LEGAL SLP
Administrador Unico
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32735 , F 146, S 8, H M 292195, I/A 10M (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Empresa: RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SA
Secretario
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 56, S 8, H M 7380, I/A 140 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: ALTITUDE SOFTWARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Borrego Borrero Patricia
- Borrego Borrero Patricia
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 198, S 8, H M 236179, I/A 41 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Apoderado Solidario
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27836 , F 84, S 8, H M 501666, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
VER MAS ACTOS
Información de MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos