SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
Informe ejecutivo de SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARA S INVERSION SL | Administrador Solidario | 13/04/2012 | 16/05/2018 |
CLARA S INVERSION SL | Apoderado | 16/05/2018 | |
ECOLE BON SOLEIL SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 12/04/2018 |
CLARA S INVERSION SL | Presidente | 13/04/2012 | |
CLARA S INVERSION SL | Consejero | 13/04/2012 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Santamaria Moreau Clara Maria
Apoderado
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 219, S 8, H B 226787, I/A 11 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6670 , F 70, S 8, H B 11249, I/A 13 N (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 7 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Consejero
- Cabre Santamaria Antonio
- Cabre Santamaria Jose Maria
- Cabre Santamaria Roberto
- Santamaria Moreau Clara Maria
Presidente
- Santamaria Moreau Clara Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 7 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6670 , F 70, S 8, H B 11249, I/A 13 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA
Mostramos los datos de SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA MOREAU CLARA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos