CABRE SANTAMARIA ANTONIO
Informe ejecutivo de CABRE SANTAMARIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABRE SANTAMARIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARA S INVERSION SL | Administrador Solidario | 13/04/2012 | 11/11/2013 |
CLARA S INVERSION SL | Apoderado | 11/11/2013 | |
ECOLE BON SOLEIL SL | Apoderado | 25/10/2013 | |
ECOLE BON SOLEIL SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 25/10/2013 |
CLARA S INVERSION SL | Secretario | 13/04/2012 | |
CLARA S INVERSION SL | Consejero | 13/04/2012 |
VINCULACIONES DE CABRE SANTAMARIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRE SANTAMARIA ANTONIO
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
Apoderado
- Cabre Santamaria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 219, S 8, H B 226787, I/A 8 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
Apoderado
- Cabre Santamaria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 162, S 8, H B 11249, I/A 15 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 7 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Consejero
- Cabre Santamaria Antonio
- Cabre Santamaria Jose Maria
- Cabre Santamaria Roberto
- Santamaria Moreau Clara Maria
Presidente
Secretario
- Cabre Santamaria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 7 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Santamaria Antonio
- Santamaria Moreau Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6670 , F 70, S 8, H B 11249, I/A 13 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de CABRE SANTAMARIA ANTONIO
Mostramos los datos de CABRE SANTAMARIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRE SANTAMARIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos