CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO FRANCES DE REUS SA | Administrador Solidario | 31/03/2023 |
VINCULACIONES DE CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Solidario
- Cabre Lin Lidia
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 96, S 8, H T 2083, I/A 19 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-43
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Unico
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 96, S 8, H T 2083, I/A 19 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-43
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Unico
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 96, S 8, H T 2083, I/A 18 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-43
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Unico
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 96, S 8, H T 2083, I/A 18 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-43
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Unico
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 95, S 8, H T 2083, I/A 17 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
Empresa: COLEGIO FRANCES DE REUS SA
Administrador Unico
- Cabre Santamaria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 95, S 8, H T 2083, I/A 17 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Consejero
- Cabre Santamaria Antonio
- Cabre Santamaria Jose Maria
- Cabre Santamaria Roberto
- Santamaria Moreau Clara Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 7 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Información de CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRE SANTAMARIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos