SANJUAN LAMANA ISABEL
Informe ejecutivo de SANJUAN LAMANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANJUAN LAMANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero | 09/08/2024 | |
ALFREDO SANJUAN SA | Apoderado | 03/05/2021 |
VINCULACIONES DE SANJUAN LAMANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANJUAN LAMANA ISABEL
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10052, I/A 20 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10052, I/A 20 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 151, S 8, H Z 10052, I/A 18 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Apoderado
- Sanjuan Lamana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 151, S 8, H Z 10052, I/A 16 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lamana Fuster Maria Teresa
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 13 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Información de SANJUAN LAMANA ISABEL
Mostramos los datos de SANJUAN LAMANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANJUAN LAMANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos