SANJUAN ABIAN ALFREDO
Informe ejecutivo de SANJUAN ABIAN ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANJUAN ABIAN ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2016 | 09/08/2024 |
ALFREDO SANJUAN SA | Presidente | 07/11/2011 | 09/08/2024 |
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero | 07/11/2011 | 09/08/2024 |
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero Delegado | 07/11/2011 | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE SANJUAN ABIAN ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANJUAN ABIAN ALFREDO
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
- Sanjuan Abian Alfredo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10052, I/A 20 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
- Sanjuan Abian Alfredo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 151, S 8, H Z 10052, I/A 18 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
- Sanjuan Abian Alfredo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
- Sanjuan Abian Alfredo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
- Sanjuan Abian Alfredo
Consejero
- Lamana Fuster Maria Teresa
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
- Sanjuan Abian Alfredo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 13 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Información de SANJUAN ABIAN ALFREDO
Mostramos los datos de SANJUAN ABIAN ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANJUAN ABIAN ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos