SANJUAN LAMANA ALFREDO
Informe ejecutivo de SANJUAN LAMANA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANJUAN LAMANA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero | 09/08/2024 | |
ALFREDO SANJUAN SA | Presidente | 09/08/2024 | |
ALFREDO SANJUAN SA | Consejero Delegado | 09/08/2024 | |
ALFREDO SANJUAN SA | Apoderado Solidario | 03/05/2021 |
VINCULACIONES DE SANJUAN LAMANA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANJUAN LAMANA ALFREDO
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
- Sanjuan Lamana Alfredo
Consejero
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
- Sanjuan Lamana Alfredo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10052, I/A 20 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10052, I/A 20 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 151, S 8, H Z 10052, I/A 18 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Apoderado Solidario
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 151, S 8, H Z 10052, I/A 17 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 14 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: ALFREDO SANJUAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lamana Fuster Maria Teresa
- Sanjuan Abian Alfredo
- Sanjuan Lamana Alfredo
- Sanjuan Lamana Isabel
- Sanjuan Lamana Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Sanjuan Lamana Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 150, S 8, H Z 10052, I/A 13 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Información de SANJUAN LAMANA ALFREDO
Mostramos los datos de SANJUAN LAMANA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANJUAN LAMANA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos