SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE ECONOMICO ALFICO SL | Apoderado | 23/01/2018 | 19/09/2018 |
STARMA SL | Administrador Solidario | 10/12/2014 | 04/07/2018 |
STARMA SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2009 | 10/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Apoderado
- Sanchis Oliver Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 153, S 8, H V 21225, I/A 11 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Solidario
- Sanchis Oliver Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 9 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-46
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Apoderado
- Sanchis Oliver Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 152, S 8, H V 21225, I/A 10 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Solidario
- Sanchis Boix Maria Jose
- Sanchis Oliver Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Mancomunado
- Sanchis Oliver Jose Luis
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Mancomunado
- Barbera Camarasa Jorge Mario
- Sanchis Oliver Jose Luis
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 6 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Información de SANCHIS OLIVER JOSE LUIS
Mostramos los datos de SANCHIS OLIVER JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS OLIVER JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos