SANCHIS OLIVER NORBERTO
Informe ejecutivo de SANCHIS OLIVER NORBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANCHIS OLIVER NORBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE ECONOMICO ALFICO SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | |
STARMA SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2009 | 10/12/2014 |
SERVI AUTO XUQUER SL | Administrador Solidario | 04/12/2014 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES HENNY GEIJS SL | Liquidador Unico | 23/07/2010 | 23/07/2010 |
GEIJS TRADING SL | Liquidador Unico | 19/07/2010 | 19/07/2010 |
STARMA SL | Administrador Unico | 29/12/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHIS OLIVER NORBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS OLIVER NORBERTO
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Administrador Unico
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 152, S 8, H V 21225, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Mancomunado
- Sanchis Oliver Jose Luis
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Empresa: SERVI AUTO XUQUER SL
Administrador Solidario
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 1174, F 216, S 8, H V 15992, I/A 7 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Liquidador Unico
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 3268, F 70, S 8, H V 57900, I/A 3 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-46
Empresa: GEIJS TRADING SL
Liquidador Unico
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4694, L 2004, F 73, S 8, H V 30318, I/A 7 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Mancomunado
- Barbera Camarasa Jorge Mario
- Sanchis Oliver Jose Luis
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 6 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Unico
- Sanchis Oliver Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 6 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Información de SANCHIS OLIVER NORBERTO
Mostramos los datos de SANCHIS OLIVER NORBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS OLIVER NORBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos