SANCHIS BOIX MARIA JOSE
Informe ejecutivo de SANCHIS BOIX MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHIS BOIX MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVI AUTO XUQUER SL | Administrador Solidario | 04/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHIS BOIX MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS BOIX MARIA JOSE
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Administrador Unico
- Sanchis Boix Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 153, S 8, H V 21225, I/A 12 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Solidario
- Sanchis Boix Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 214, S 8, H V 27294, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-46
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Administrador Unico
- Sanchis Boix Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 152, S 8, H V 21225, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-46
Empresa: GABINETE ECONOMICO ALFICO SL
Socio Único
- Sanchis Boix Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265, L 1577, F 152, S 8, H V 21225, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-46
Empresa: STARMA SL
Administrador Solidario
- Sanchis Boix Maria Jose
- Sanchis Oliver Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555, L 1866, F 213, S 8, H V 27294, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Empresa: SERVI AUTO XUQUER SL
Administrador Solidario
- Sanchis Boix Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 1174, F 216, S 8, H V 15992, I/A 7 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Información de SANCHIS BOIX MARIA JOSE
Mostramos los datos de SANCHIS BOIX MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS BOIX MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos