SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
Informe ejecutivo de SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MADRILEÑA DE ARRENDAMIENTOS SA | Auditor | 29/05/2018 | |
FUNDICIONES JULCAR SL | Auditor Suplente | 05/10/2016 | |
PORTZAR SL | Administrador Concursal | 10/02/2015 | |
BOLYMER COMERCIAL SL | Auditor | 05/11/2013 | |
VILLANUEVA SOLAR I SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | |
SOCUELLAMOS SOLAR SEIS SL | Administrador Solidario | 27/12/2012 | |
TINFO SONNIG 5 SL | Administrador Unico | 17/12/2012 | |
ILIQUIDIS SLP | Soc.Prof. | 31/05/2012 | |
HOTELES CAMPEZO SL | Auditor | 27/02/2012 | |
ILIQUIDIS SL | Administrador Solidario | 29/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
Empresa: RESIDENCIA GRAVINA SL
Representante
- Sanchez Villaescusa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 156481, I/A 7 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: ILIQUIDIS SLP
Administrador Solidario
- Sanchez Villaescusa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 441, F 15, S 8, H BU 14337, I/A 5 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-09
Empresa: BODEGAS MUNTRA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BODEGAS MUNTRA SL
Nif:B09464033
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:05/09/2020
Número Procedimiento Concursal:110/2019
Datos Registrales:
Tomo:
703
Libro:
494
Folio:
149
Hoja:
8-11597
Inscripción:
15
Fecha Inscripción03/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 149, S 8, H BU 11597, I/A 15 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-09
Empresa: ASERCOMEX LOGISTICS SL
Auditor Suplente
- Sanchez Villaescusa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 12, S 8, H BU 5374, I/A 13 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-09
Empresa: DIESER GESTION SL
Administrador Unico
- Sanchez Villaescusa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500, L 291, F 152, S 8, H BU 9827, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESPECIALIDADES TECNICAS OFIMATICAS SL
Nif:B86958709
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:11
Juez / Ponente:DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Resolución:17/04/2017
Número Procedimiento Concursal:44/2017
Datos Registrales:
Tomo:
32036
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-576494
Inscripción:
2
Fecha Inscripción14/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32036 , F 109, S 8, H M 576494, I/A 2 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: RAPID TYRES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RAPID TYRES SL
Nif:B98269434
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:JUZGAGO DE LO MERCANTIL 3 VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:22/10/2014
Número Procedimiento Concursal:964/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9204
Libro:
6487
Folio:
175
Hoja:
8-139634
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9204, L 6487, F 175, S 8, H V 139634, I/A 6 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Empresa: BODEGAS MUNTRA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BODEGAS MUNTRA SL
Nif:B09464033
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:05/09/2020
Número Procedimiento Concursal:110/2019
Datos Registrales:
Tomo:
703
Libro:
494
Folio:
149
Hoja:
8-11597
Inscripción:
13
Fecha Inscripción16/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 149, S 8, H BU 11597, I/A 13 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-09
Auditor Suplente
Auditor
- Sanchez Villaescusa Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 481, F 40, S 8, H BU 13725, I/A 22 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Empresa: HERMANOS ABANDO VILLANUEVA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HERMANOS ABANDO VILLANUEVA SL
Nif:B09222324
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ
Fecha de Resolución:27/06/2014
Número Procedimiento Concursal:303/2014
Datos Registrales:
Tomo:
726
Libro:
0
Folio:
8
Hoja:
8-11699
Inscripción:
12
Fecha Inscripción30/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 8, S 8, H S 11699, I/A 12 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-39
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO
Mostramos los datos de SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos