HOTELES CAMPEZO SL
Dirección social Calle Campezo, 4
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HOTELES CAMPEZO SL
CIF B85510055
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 08/08/2008
Teléfono 91 312 23 79
Página Web www.axorhoteles.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Villanueva Riu Eustasio
ORGANIGRAMA DE HOTELES CAMPEZO SL
VINCULACIONES DE HOTELES CAMPEZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELES CAMPEZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vadillo Zaballos Pascual | Auditor Suplente | 07/08/2023 | |
Villanueva Riu Eustasio | Auditor | 07/08/2023 | |
Vadillo Zaballos Pascual | Auditor | 19/06/2018 | |
Adrian Diez Felix | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
Montoya Gutierrez David | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
Montoya Rodrigo Andres | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
Sanchez Villaescusa Eduardo | Auditor | 27/02/2012 | |
Villanueva Riu Eustasio | Auditor Suplente | 27/02/2012 | |
Montoya Gutierrez David | Apoderado | 11/06/2010 |
ACTOS BORME DE HOTELES CAMPEZO SL
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 10 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
- Se omitió por error en la inscripción 9ª la publicación de la revocación del auditor para el ejercicio 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 9 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 9 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2023-153-28
- REVOCADO EL NOMBRAMIENTO DE D. EUSTASIO VILLANUEVA RIU COMO AUDITOR TITULAR Y DE D. PASCUAL VADILLO ZABALLOS COMO AUDITOR SUPLENTE, PARA EJERCICIO 2021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 9 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 8 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 51, S 8, H M 467725, I/A 8 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 50, S 8, H M 467725, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 50, S 8, H M 467725, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
- Otras modificaciones estatutarias: nistración.-. 27. Duración del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 50, S 8, H M 467725, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 50, S 8, H M 467725, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28