SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINSUR SL | Liquidador Delegado Mancomunado | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
Empresa: DINSUR SL
Liquidador Delegado Mancomunado
- Sanchez Trujillo Antonio
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 82, S 8, H AL 9363, I/A 8 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 7 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Unico
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 7 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 81, S 8, H AL 9363, I/A 6 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-04
Información de SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ TRUJILLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos