ARANCE ASENSIO NICOLAS
Informe ejecutivo de ARANCE ASENSIO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARANCE ASENSIO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINSUR SL | Liquidador Mancomunado | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE ARANCE ASENSIO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANCE ASENSIO NICOLAS
Empresa: DINSUR SL
Liquidador Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 82, S 8, H AL 9363, I/A 8 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 7 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 81, S 8, H AL 9363, I/A 6 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Unico
- Arance Asensio Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 81, S 8, H AL 9363, I/A 6 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-04
Información de ARANCE ASENSIO NICOLAS
Mostramos los datos de ARANCE ASENSIO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANCE ASENSIO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos