PRIETO MARTINEZ PABLO
Informe ejecutivo de PRIETO MARTINEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO MARTINEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINSUR SL | Liquidador Mancomunado | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE PRIETO MARTINEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO MARTINEZ PABLO
Empresa: DINSUR SL
Liquidador Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 82, S 8, H AL 9363, I/A 8 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-04
Empresa: MI RINCON DE COSTURA SL
Administrador Solidario
- Prieto Martinez Pablo
- Santiago Regidor Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 47, S 8, H SE 77484, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-41
Empresa: DINSUR SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 64, S 8, H AL 962, I/A 7 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-04
Empresa: DINSUR ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arance Asensio Nicolas
- Prieto Martinez Pablo
- Sanchez Trujillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 81, S 8, H AL 9363, I/A 6 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-04
Información de PRIETO MARTINEZ PABLO
Mostramos los datos de PRIETO MARTINEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO MARTINEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos