SANCHEZ PORTERO MARTA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PORTERO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ PORTERO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELLADRONDEPIENSOS SL | Administrador Unico | 06/09/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PORTERO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PORTERO MARTA
Empresa: ELLADRONDEPIENSOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621337, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-08
Empresa: ESTRUMAT SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 94579, I/A 22 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Liquidador
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 74, S 8, H B 469178, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Empresa: OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Liquidador
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 74, S 8, H B 469178, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Empresa: ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Liquidador
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Empresa: ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Liquidador
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Empresa: ESTRUMAT SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25850 , F 89, S 8, H B 94579, I/A 18 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 73, S 8, H B 469178, I/A 5 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Sanchez Portero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 3 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Información de SANCHEZ PORTERO MARTA
Mostramos los datos de SANCHEZ PORTERO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PORTERO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos