OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Masnou, 1
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
CIF B66533373
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 08/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Portero Marta | Liquidador | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Sanchez Portero Marta | Administrador Unico | 09/10/2020 | 26/11/2021 |
Sanchez Portero Oscar | Apoderado Solidario | 19/09/2016 | 26/11/2021 |
Sanchez Osma Alonso | Administrador Unico | 02/09/2015 | 09/10/2020 |
Sanchez Portero Oscar | Administrador Unico | 28/05/2015 | 02/09/2015 |
ACTOS BORME DE OBRAS MEDIOAMBIENTE Y EJECUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 74, S 8, H B 469178, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 74, S 8, H B 469178, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 74, S 8, H B 469178, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 73, S 8, H B 469178, I/A 5 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 73, S 8, H B 469178, I/A 5 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: FAMILIA MAROS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 73, S 8, H B 469178, I/A 4 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 72, S 8, H B 469178, I/A 3 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO DON ALONSO SANHEZ OSMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 72, S 8, H B 469178, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 72, S 8, H B 469178, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 72, S 8, H B 469178, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08