ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Granollers A Cardedeu, Km. 1,5
Código Postal 08520
Municipio Les Franqueses del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
CIF B65083438
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Portero Marta | Administrador Unico | 09/10/2020 | 26/11/2021 |
Sanchez Portero Marta | Liquidador | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Sanchez Osma Alonso | Administrador Unico | 02/09/2015 | 09/10/2020 |
Sanchez Portero Oscar | Administrador Unico | 20/04/2009 | 02/09/2015 |
ACTOS BORME DE ESTRUAGUA WATER TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 3 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 51, S 8, H B 381588, I/A 3 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON ALONSO SANCHEZ OSMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 50, S 8, H B 381588, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 50, S 8, H B 381588, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41175 , F 50, S 8, H B 381588, I/A 2 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08