SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIMKO DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 11/07/2013 | 14/02/2017 |
LOX TANK CONSULTING GROUP SA | Miem.Com.Ej. | 06/03/2015 | |
C S U INVERSIONES SA | Administrador Solidario | 11/11/2013 | |
C S U INVERSIONES SA | Liquidador | 11/11/2013 | 11/11/2013 |
RED SINERGIAL SL | Socio Unico | 10/02/2010 | 06/08/2013 |
RED SINERGIAL SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | 06/08/2013 |
RED SINERGIAL SL | Administrador Solidario | 10/02/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
Empresa: TATUM CONSULTING GROUP SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18361 , F 196, S 8, H M 271923, I/A 45 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: C S U INVERSIONES SA
Liquidador
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10142, L 8715, F 59, S 3, H 91618,2 , I/ 2 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: C S U INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Rivero Pradera Jose Ignacio
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10142, L 8715, F 59, S 3, H 91618,2 , I/ 2 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: RED SINERGIAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 195, S 8, H M 533408, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: GIMKO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15807 , F 219, S 8, H M 266864, I/A 20 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Empresa: RED SINERGIAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: RED SINERGIAL SL
Administrador Solidario
- Aparicio Fernandez Rafael
- Gometza Onaindia Isabel
- Rivero Pradera Jose Ignacio
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: RED SINERGIAL SL
Socio Único
- Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Información de SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ IZQUIERDO AGUIRRE JOAQUIN JAVIER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos