RED SINERGIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Maso, 55
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RED SINERGIAL SL
CIF B48945588
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose
VINCULACIONES DE RED SINERGIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RED SINERGIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin | Liquidador | 06/08/2013 | 06/08/2013 |
Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose | Socio Unico | 10/02/2010 | 06/08/2013 |
Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose | Administrador Unico | 10/02/2010 | 06/08/2013 |
Aparicio Fernandez Rafael | Administrador Solidario | 10/02/2010 | |
Gometza Onaindia Isabel | Administrador Solidario | 10/02/2010 | |
Rivero Pradera Jose Ignacio | Administrador Solidario | 10/02/2010 | |
Sanchez Izquierdo Aguirre Joaquin Javier Jose | Administrador Solidario | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE RED SINERGIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 195, S 8, H M 533408, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 195, S 8, H M 533408, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 195, S 8, H M 533408, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 195, S 8, H M 533408, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
- C/ LA MASO 55 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29638 , F 194, S 8, H M 533408, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 106, S 8, H BI 20640, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48